甘肃林业职业技术学院学校代码是多少(12835)
甘肃 林业职业技术学院学校代码是12835,在教育部公布的普通高校信息中,甘肃林业职业技术学院的原始标识码为4162012835,默认取后5位12835为学校代码。
1、学校代码说明
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
学校代码主要在 高考 时会用到,用于区分不同学校和不同招生类型,所以不同学校甚至同一学校不同校区代码也不相同。
但是我们发现,很多省市教育 考试 院对在本省招生的学校代码进行了重新编排,故甘肃林业职业技术学院在全国的招生代码并不一定都是12835,实际要以考生所在省市教育考试院公布信息为准。
2、甘肃林业职业技术学院简介
甘肃林业职业技术学院(Gansu Forestry Technological College),位于历史文化名城甘肃省天水市,由甘肃省教育厅和甘肃省林业厅共建,是中国西北地区一所独立设置的林业类高等职业院校、“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。
学院前身为兰州林业学校,创建于1956年;1963年,兰州林业学校更名为甘肃林业学校;2001年7月,经省 *** 批准,甘肃省林业学校升格为甘肃林业职业技术学院。
兰州明志农业科技有限公司怎么样?
兰州明志农业科技有限公司是2009-06-05在甘肃省兰州市永登县注册成立的有限责任公司,注册地址位于甘肃省兰州市永登县民乐乡漫水村董家稍社。
兰州明志农业科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91620121686097344A,企业法人潘黎明,目前企业处于开业状态。
兰州明志农业科技有限公司的经营范围是:农业及林业种植;农产品粗加工及销售;有机肥、化肥的销售;农业技术咨询及服务;农业机械及配件、摩托车及配件、家电、计算机及辅助设备、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、建筑材料(不含木材)的批发零售;货物进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看兰州明志农业科技有限公司更多信息和资讯。
白龙江林业管理局的领导信息
火统元 党委书记
负责党委全面工作。
个人简历甘肃省兰州市林业资质加盟企业排行:
火统元,男,1956年3月出生,甘肃永登人,大学学历。1976年10月于 *** 自治区边坝县草卡区参加工作;1982年3月起先后任兰州市永登县七山乡乡长、通远乡党委书记、永登县供销联社主任(党委书记)、永登县第二水泥厂副厂长;1985年8月任共青团甘肃省委常委、共青团兰州市委书记;1986年10月任兰州市绿化办副主任;1989年10月起先后任兰州市红古区委副书记、副区长、区长,兰州市城关区委副书记、区长、区委书记;2001年6月任甘肃省白银市副市长;2006年11月任甘肃省林业厅副厅长;2007年12月任甘肃省林业厅党组副书记、副厅长;2010年5月起任甘肃省林业厅党组副书记、白龙江林业管理局党委书记。
李永健 局长、党委副书记
负责行政全面工作。联系点:管理局机关、洮河林业局。
个人简历:
李永健,男,1960年7月出生,甘肃文县人,大学学历,高级工程师。1977年4月于文县桥头乡张家堡村插队;1978年9月于甘肃农业机械化学校学习;1981年8月在迭部林业局益哇林场参加工作;1986年2月任白龙江林业管理局副科级纪检员;1993年11月任白龙江林业管理局党办副主任;1996年3月任白龙江林业管理局党办主任;1997年4月任白龙江林业管理局河西综合开发局局长;2002年10月任白龙江林业管理局党委常委、副局长;2010年5月起任白龙江林业管理局局长、党委副书记。
蒲志录 党委副书记、纪委书记
负责纪委全面工作;分管组织、宣传、保密工作;联系点:兰州办事处。
个人简历:
蒲志录,男,1953年3月出生,甘肃武都人,大专学历,高级工程师。1972年12月加入中国人民 *** ;1977年12月于迭部林业局工作;1987年1月任迭部林业局旺藏林场副场长;1993年1月任迭部林业局旺藏林场场长;1994年4月任白水江林业局副局长;1995年10月任白水江林业局局长;2004年1月起任白龙江林管局党委副书记、纪委书记。
车克钧 党委常委、副局长
负责人力资源、社会保障、科教文卫和体制改革方面甘肃省兰州市林业资质加盟企业排行的工作;分管人才工作;联系点:舟曲林业局、林科所、管理局中学、中心医院、昭化干休所。
个人简历:
车克钧,男,1958年2月出生,甘肃会宁人,大学学历,研究员。1981年12月于张掖祁连山水源林研究所参加工作;1984年6月起先后任张掖祁连山水源林研究所副所长、所长;1998年9月任甘肃省祁连山国家级自然保护区管理局局长;2004年3月起任白龙江林业管理局常委、副局长。
郭仲树 党委常委、工会主席
负责工会全面工作;分管统战、共青团工作;联系点:后勤服务管理中心、设计所。
个人简历:
郭仲树,男,1955年10月出生,甘肃武都人,大学学历,高级工程师。1977年12月于舟曲林业局茶岗林场参加工作;1986年2月任舟曲林业局沙滩林场工会主席;1986年8月任舟曲林业局水泊沟林场副场长;1988年1月任舟曲林业局水泊沟林场场长;1991年5月任舟曲林业局沙滩林场场长;1993年5月任舟曲林业局副局长;1995年10月任舟曲林业局局长;2003年12月起任白龙江林管局工会主席。
安志英 党委常委、副局长
负责林政和资源安全方面的工作;分管政法、武装工作;联系点:迭部林业局、森林公安局、中级法院分院、林区检察分院。
个人简历:
安志英,男,1957年6月出生,甘肃迭部人,大学学历。1982年1月于甘南州 *** 办公室参加工作;1987年8月任甘南州 *** 秘书科副科长;1988年8月任甘南州劳动人事局副局长;1997年1月任碌曲县委副书记、县长;1999年12月任碌曲县委书记;2005年4月起任白龙江林业管理局党委常委、副局长。
黄华明 党委常委、副局长
负责发展规划和基本建设方面的工作;联系点:白水江林业局、管理局干部学校。
个人简历:
黄华明,男,1956年8月出生,四川广元人,研究生学历。1974年1月于甘肃省文县肖家乡插队;1976年1月在 *** 参军入伍;1979年8月起先后任武都军分区政治部组织科干事、陇南地区整党办干事、陇南地委党史办干事、陇南地委组织部组织员等职;1997年1月任成县县委常委、副县长;1999年11月任成县县委副书记;2002年3月任宕昌县委副书记、县长;2005年3月任宕昌县委书记;2006年11月任陇南市委副秘书长;2007年1月任陇南市委常委、武都区委书记;2009年5月起任白龙江林业管理局党委常委、副局长。
蒋太明 党委常委、副局长
负责天然林保护、产业发展、国有林场改革、组建企业集团方面的工作;联系点:河西综合开发局、祁连酒业公司、森鑫物业公司。
个人简历:
蒋太明,男,1962年10月出生,四川遂宁人,大学学历。1980年12月于舟曲林业局沙滩林场参加工作;1994年5月任迭部林业局工会副主席;1995年12月任迭部林业局招待所所长;1997年3月任迭部林业局阿夏林场党总支书记;1999年4月任迭部林业局兰州北山经营开发公司副总经理;2000年10月任迭部林业局副局长兼兰州北山经营开发公司总经理;2003年3月任河西综合开发局局长;2008年11月起任白龙江林业管理局党委常委、副局长。