武汉市林业局的领导介绍
陈伟 党组书记、局长
主持局全面工作。兼管计划与资金管理、林业基金管理。归口管理发展规划与产业处。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
1963年10月出生,湖北黄陂人,研究生学历。1983年08月任黄陂县植保站农技员。1986年08月共青团黄陂县委工作,先后担任组织部副部长、团县委副书记、团县委书记。1995年03月任黄陂县蔡店乡党委书记1996年01月任黄陂县蔡店乡党委书记、人大主席。1998年04月任黄陂县 *** 副县长,并挂职任 *** 乃东县委常委、常务副县长。1999年03月任黄陂区 *** 副区长,并挂职任 *** 乃东县委常委、常务副县长。2001年05月任黄陂区 *** 副区长,11月当选为黄陂区第二届区委委员。2004年06月任黄陂区副区长兼武湖农场,武湖办事处党委第一书记。2005年10月任黄陂区委常委、区 *** 常务副区长兼武湖农场,武湖办事处党委第一书记。2007年3月任武汉市林业局党组书记、局长。
刘建国 党组副书记、副局长(正局级)
分管机关后勤、绩效管理、政策法规、宣传信息、 *** 、保密、安全、组织、劳动人事、统计、审计、林业产业发展、招商引资、森林公安、森林防火等工作,协助管理计划财务。归口管理办公室、政治处、森林公安局和林业基金站。
1953年10月出生,山西省潞城县人。1970年05月参加工作。1975年03月加入中国 *** ,中央党校大学学历,高级政工师。
曾在部队历任排长、政治指导员、政治部干事、干部办公室主任等职。1996年05月由武汉警备区调武汉市委组织部工作。1999年10月任武汉市蔬菜办公室党组成员、副主任。2001年10月任武汉市林业局党组成员、副局长,2009年任武汉市林业局党组副书记、副局长,2012年8月明确为正局级干部。
彭杨 党组成员、副局长
分管森林资源及林政管理、生态公益林管理、集体林权制度改革、野生动植物保护和湿地保护、环城森林生态工程管理等工作。归口管理森林资源管理处、野生动植物保护处、林业发展公司。
1962年2月出生,湖北省武汉市黄陂区人 高级政工师 农艺师。1982年7月毕业于华中农业大学植保专业,大学本科学历,学士学位。2000年7月获经济学专业在职研究生学历。1982年7月参加工作。1985年6月加入中国 *** 。曾先后在孝感地区农科所、黄陂县植保站、扶苏办和农业局工作。1990年3月至2000年1月历任黄陂县农业局副局长、 *** 黄陂区研子岗镇和鲁台街党委书记。2001年1月任武汉市农林局党组成员、副局长。2001年9月任武汉市林业局党组成员、副局长。
李景中 党组成员、副局长
分管植树造林、林业科教、林业技术推广、家园建设、林业集团发展等工作。归口管理植树造林处、林业科技推广站、林业集团。
1961年8月出生,湖北省武汉市新洲区人, *** 党员,研究生学历,高级工程师。
1981年09月任新洲区林科所技术员。1983年05月任新洲区林业局种苗站站长、办公室主任。1992年03月任新洲区旧街镇副镇长。1993年12月任武汉市花卉开发中心党支部书记、经理。1998年12月任武汉市林科站副站长、高级工程师。2000年10月任武汉市花卉开发中心党委书记、总经理。2002年01月任武汉市林业局办公室主任。2006年12月任武汉市林业局党组成员、办公室主任。2007年12月任武汉市林业局党组成员、副局长。
王国繁 党组成员、纪检组长
分管纪检监察、机关党建、行政管理体制改革、文明创建、老干、群团、计划生育、扶贫等工作。归口管理监察室、联系机关党委。
1954年2月出生,湖北汉川人,汉族, *** 党员,市委党校大专学历,(1982.2—1983.12 参加中青干部党政干部及经济管理专业学习)
1973年04月任知识青年下乡到汉川县刘格公社。1975年11月任武汉自行车厂任职。1988年10月任武汉市物价局检查所干部。1990年05月任武汉市物价局检查所科长。1991年10月任武汉市物价局价格信息中心副主任。1995年08月任武汉市物价局综合法规处副处长。1997年06月任武汉市物价局价格事务所所长。2000年09月任武汉市物价局机关党委专职副书记。2001年12月任武汉市物价局人事处处长。2006年11月任武汉市林业局党组成员、纪检组长。
范卫国 巡视员
协助刘建国同志分管办公室工作。
1954年1月出生,湖北省汉川市人, *** 党员,中央党校研究生学历。
1976年3月历任武汉市江汉区民意菜场营业员、副经理,党支部副书记。1983年5月任江汉区食品水产公司党总支书记。1983年10月任江汉区民政局副局长。1993年9月历任武汉市民政局优抚处处长、办公室主任、社会事务处处长。2001年12月任汉南区委常委、区委办公室主任。2003年12月任汉南区委副书记、区委政法委书记、区纪委书记。2006年11月任汉南区政协主席。2009年11月任武汉市林业局巡视员。
吴旻 副巡视员
协助李景中同志分管植树造林、林业科技推广站、林业集团工作。
1962年10月出生,湖北省武汉市人, *** 党员。
1984年7月参加工作。1984年至1997年先后担任省农科院经济所办公室副主任、主任;省农科院办公室秘书科长;省农科院加工所副所长、党委委员。1997年至2001年任原农林牧业局办公室副主任、林特处处长。2001年至2008年历任武汉市林业局植树造林处处长、综合计划处处长。2008年7月任武汉市林业局副巡视员。
文小平 党组成员 森林公安局局长
负责森林公安、森林防火日常工作。
1958年12月出生,湖北省武汉市蔡甸区人, *** 党员,1981年毕业于湖北教育学院。
1981年7月参加工作。曾先后在武汉市农业学校、武汉市粮油科研所工作。1992年至2001年历任原农林牧业局外经处科员、科教处助理调研员、经作处处长。2001年10月任武汉市林业局森林公安局局长。2009年1月任武汉市林业局党组成员、森林公安局局长。
林业和草原局有工作证吗
林业和草原局有工作证。国家林业和草原局为自然资源部管理湖北省武汉市林业草原局有没有资质的国家局湖北省武汉市林业草原局有没有资质,其工作人员在工作过程中湖北省武汉市林业草原局有没有资质,需要按照相关规定和指示严格执行湖北省武汉市林业草原局有没有资质,且工作过程中需要佩戴工作证。
武汉市农业局(林业局)物资站怎么样?
武汉市农业局(林业局)物资站是1992-05-11在湖北省武汉市江汉区注册成立的全民所有制,注册地址位于武汉市江汉区新华路468号CFD财富中心6层3室C02。
武汉市农业局(林业局)物资站的统一社会信用代码/注册号是914201031776770256,企业法人邵国元,目前企业处于开业状态。
武汉市农业局(林业局)物资站的经营范围是:汽油、煤油、柴油、原油、石油液化气票面销售(经营期限、经营范围与许可证核定的一致);非金属矿批发(国家有专项规定的经审批后方可经营);钢材、水泥、仪器仪表、五金交电、日用百货、石油制品(不含成品油)、燃料油(不含闪点在60度以下);化工产品(不含危险品)批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在湖北省,相近经营范围的公司总注册资本为542705万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共19家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
武汉市农业局(林业局)物资站对外投资1家公司,具有0处分支机构。
通过百度企业信用查看武汉市农业局(林业局)物资站更多信息和资讯。
为什么没有林业和草原行政执法局了
主要原因是2020年机构改革森林公安转隶后,不再受理林业行政案件,从上到下都面临无机构,无编制的情况,市林草局只能从原有股室及两场临时抽调共.
武汉市园林和林业局有绿化养护的资质申报吗
武汉市园林和林业局有绿化养护湖北省武汉市林业草原局有没有资质的资质申报。根据查询相关资料信息显示湖北省武汉市林业草原局有没有资质,根据湖北省园林植物绿化养护企业资质管理办法,参加绿化养护企业资质申报湖北省武汉市林业草原局有没有资质的企业必须满足一定的资质要求,企业规模和经营范围,技术力量,管理经验,财务能力,绿化养护设备和资料等,武汉市园林和林业局是有这些资质的。
武汉市园林和林业局是什么单位
武汉市园林和林业局是什么单位
武汉市园林和林业局是什么单位?
武汉市园林和林业局是武汉市 *** 下属的一个职能部门,负责武汉市园林和林业的规划、开发、管理、保护等工作。