提供建筑类资质安许的在南昌有哪些公司?
可以提供建筑类资质安许的在南昌有
1 江西省建工集团公司
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2 江西省第二建筑工程公司
3 九江市第一建筑工程公司
4 江西省抚州建筑工程有限责任公司
5 江西临川建筑安装工程总公司
6 江西省吉安市建筑安装工程总公司
7 萍乡矿业集团建筑安装总公司
8 江西省赣南建筑工程总公司
9 江西省水利水电建设总公司
10 核工业鹰潭建设工程公司
11 核工业华东建设工程集团公司赣州公司
12 江西新钢建设有限责任公司
13 核工业华东二六八基础工程公司
14 江西省地质工程总公司
15 南昌市城建实业有限公司
16 核工业华东建设工程集团公司
17 江西中煤建设工程有限公司
18 江西省第三建筑有限责任公司
19 江西省第四建筑工程公司
20 江西省房屋建筑装饰工程公司
21 华康建筑安装装璜有限公司
22 江西省建筑安装工程公司
23 江西建工装潢公司
24 江西省机械施工公司
25 江西省工业民用建筑工程公司
26 江西汉唐系统集成有限公司
27 江西省工业设备安装公司
28 南昌道桥工程总公司
29 江西省第一建筑有限责任公司
30 江西东龙路桥工程有限公司
31 中国人民武装警察部队水电第二总队 (江夏水电工程公司)
32 江西省路桥工程有限公司
33 江西省第一房屋建筑公司
34 南昌市第二建筑工程公司
35 江西省矿山隧道建设总公司
36 中铁四局集团第五工程有限公司
37 南昌市第五建筑安装工程公司
38 南昌市第三建筑工程公司
39 南昌市第一建筑工程公司
40 南昌铁路工程(集团)有限责任公司
41 江西天和建设有限公司
42 中国江西国际经济技术合作公司
43 江西昌厦建设工程集团公司
44 赣州市天星装饰工程有限公司
45 新余新钢民用建筑工程公司
46 新余市建筑工程总公司
47 江西省地质工程(集团)公司
48 新余市建筑工程总公司
49 江西省赣州公路工程公司
50 信丰中天建筑安装工程有限责任公司
51 信丰鼎盛建筑有限公司
52 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
53 南昌铁路建筑工程有限责任公司
54 江西洪宇建设工程集团公司
55 江西省水电工程局
56 江西省送变电建设公司
57 江西省城市建筑安装工程有限公司
58 南昌市煤气公司工程处
59 南昌市自来水工程公司
60 南昌市市政工程开发有限公司
61 南昌市建筑工程集团有限公司
62 江西省火电建设公司
63 江西省电力装璜有限责任公司
64 江西省交通工程集团公司
65 南昌铁路设备安装工程有限责任公司
66 江西有色工程有限公司
67 江西中恒建设集团公司
68 江西省寻乌县建筑工程公司
69 江西省东乡县建筑安装工程公司
70 都昌县阳峰建筑工程有限公司
71 江西经贸设备安装公司
72 武宁县新城建筑工程有限责任公司
73 信丰嘉信建筑有限责任公司
74 宜黄县建筑工程公司
75 南昌铁路第二建筑工程公司
76 抚州市住宅建筑工程公司
77 南昌长江建筑装饰工程公司
78 安远县欣山镇建筑工程公司
79 赣县华泰建筑安装工程有限公司
80 江西省国利建筑工程有限公司
81 赣州市第二建筑工程公司
82 江西省富煌钢结构建筑工程安装有限责任公司
83 赣州市万泉设备安装有限公司
84 江西省抚州市第二建筑工程公司
85 江西环艺装璜工程有限公司
86 广昌县洪观建筑有限责任公司
87 赣州林业工程公司
88 南城万方建筑有限责任公司
89 南城县交通路桥建设有限公司
90 南昌铁路智新建筑装饰有限责任公司
91 新余新钢广告装璜公司
92 南昌市洪城市政建设工程有限公司
93 赣州市市政工程公司
94 广昌县市政建设公司
95 南昌市市政建设公司
96 兴国县鑫昌建筑工程有限公司
97 江西石城广厦建筑工程有限公司
98 九江市第二建筑工程公司
99 庐山建筑工程公司
100 江西兴业建筑工程有限公司
江西省林业厅的主要领导
省林业厅党组书记、厅长阎钢军
阎钢军江西省南昌市林业资质培训简讯,男,汉族,1958年11月出生,山东诸城人,1975年12月参加工作,1985年3月加入中国 *** ,西安交通大学应用经济学专业博士研究生。
现任省林业厅党组书记、厅长,主持省林业厅全面工作。
1975年12月至1976年12月 新余水西花矿知青农场知青
1976年12月至1982年09月 花鼓山煤矿工人,宜丰电厂工人
1982年09月至1986年07月 山东大学经济系学生
(其间:1985年03月至1986年07月 山东省学联副主席、山东大学学生会主席)
1986年07月至1989年09月 省经委干部、副主任科员
1989年09月至1992年11月 省委组织部副主任科员、主任科员
1992年11月至1996年07月 省委办公厅秘书处副处级秘书、正处级秘书
1996年07月至1997年09月 安义县委副书记(正县级)、代县长、县长
1997年09月至2001年06月 南昌县委副书记、县长,南昌县委书记
(其间:1999年07月至2001年04月 南昌大学产业经济学在职研究生学习)
2001年06月至2002年11月 南昌市委常委、南昌县委书记
(其间:2002年03月至2002年07月 中央党校进修三班学习)
2002年11月至2004年02月 鹰潭市委常委、副市长
2004年02月至2006年08月 鹰潭市委副书记、副市长
2006年08月至2012年03月 省委台湾工作办公室(省 *** 台湾事务办公室)主任
(其间:2004年02月至2008年10月 西安交通大学应用经济学专业学习获得经济学博士学位江西省南昌市林业资质培训简讯;2008年9月至2008年11月 上海浦东干部学院中青年干部专题研究班学习)
2012年03月至今 省林业厅党组书记、厅长
第十三届省纪委委员
省林业厅巡视员魏运华
魏运华,男,汉族,1958年10月出生,江西南昌人,1976年2月参加工作,1982年7月毕业于南京林学院林学系,大学本科,1987年12月加入中国 *** ,高级工程师。
现任江西省林业厅巡视员。协助厅长分管政策法规、林业产业工作、项目办、省林学会,负责联系省人大、省政协农委。
1982年08月至1985年03月 恒湖垦殖场干部
1985年03月至1990年01月 中国林科院大岗山实验局干部、林场副场长、场长、生产开发部主任
1990年01月至1993年07月 中国林科院大岗山实验局副局长、工会主席
1993年07月至1996年01月 省林业勘察设计院副院长、高级工程师
1996年01月至2000年08月 省林业勘察设计院院长、党委书记
2000年08月至2012年12月 省林业厅党组成员、副厅长
2012年12月至今 省林业厅巡视员
省林业厅党组成员、副厅长郭 家
郭 家,男,汉族,1959年6月生,辽宁大连人,1980年12月参加工作,1984年6月加入中国 *** ,1985年7月毕业于江西大学经济系,大学本科。
现任江西省林业厅党组成员、副厅长。协助厅长分管林政资源保护管理、林业产权制度改革、人事教育工作、信息化建设,负责联系省人大、省政协环资委。
1980年12月至1981年07月 南昌手表厂 工人
1981年09月至1985年07月 江西大学经济系 学习
1985年07月至1992年11月 省农村发展研究中心 干部
1992年11月至1995年03月 省委办公厅秘书处 副处级秘书
1995年03月至1997年07月 省农办秘书处 处长
1997年07月至2000年07月 *** 庐山区委 副书记
2000年07月至2003年06月 省委农工部 副巡视员
2003年06月至今 省林业厅党组成员、副厅长
詹春森,男,汉族,1957年2月生,江西余干人,1980年5月参加工作,1980年5月毕业于江西农业大学农机系,大学学历,1985年8月加入中国 *** ,2004年7月获北京林业大学硕士学位,高级工程师。
现任省林业厅党组成员、副厅长兼省森林公安局党委书记。协助厅长分管森林防火、森林公安、木材运输监督、野生动植物保护、自然保护区建设工作,负责联系省法院、省检察院、省公安厅、森林武警驻赣部队。
1980年05月至1984年08月 省森工技校教师、助理工程师
1984年08月至1991年04月 省森工技校办公室副主任、主任,讲师(期间:1987年9月至1989年7月 江西省委党校理论班政治专业脱产学习)
1991年04月至1993年10月 横峰县人民 *** 副县长
1993年10月至1995年12月 省森林病虫害防治站站长、高级工程师
1995年12月至2005年06月 省林业厅办公室主任(期间:1996年9月至1999年7月南京林业大学林学专业函授学习;2001年9月至2004年7月 北京林业大学在职学习)
2005年06月至2006年02月 省林业厅副巡视员、厅办公室主任
2006年02月至2006年12月 省林业厅副巡视员兼省森林公安局局长、党委书记
2006年12月至2009年05月 省林业厅党组成员、副巡视员兼省森林公安局局长、党委书记
2009年05月至今, 省林业厅党组成员、副厅长兼省森林公安局党委书记
黄小春,男,汉族,1962年2月出生,江西信丰人,1983年7月毕业于南京林产工业学院(现南京林业大学)林学系本科,2002年获硕士学位。1994年12月加入中国 *** ,研究员。
现任江西省林业科学院院长,省林业厅党组成员。主持省林科院全面工作,协管林业科技工作。
1983年07月至1991年07月 省林科所技术员、助工、工程师
1991年08月至1995年06月 省林业科技推广总站工程师、科长、高级工程师
1995年07月至1997年05月 省林科所副所长
1997年05月至2001年01月 省林业科学院院长、党委副书记、研究员
2001年01月至今 省林科院院长(副厅级)、省林业厅党组成员
罗 勤,女,汉族,1963年12月出生,江西奉新人,1986年3月加入中国 *** ,1987年8月参加工作,1987年8月毕业于江西农业大学林学系,大学本科。
现任江西省林业厅党组成员、副厅长。协助厅长分管计划财务、林业科技、行政后勤、社会治安综合治理工作。具体分管部门:厅计划财务处、厅科学技术与国际合作处、厅机关后勤服务中心、厅招待所、省林业生态文化建设管理办公室、省林业科技推广总站、厅林业开发中心。
1987年08月至1995年06月 省绿化委员会办公室干部
1995年06月至1997年04月 省绿化委员会办公室副主任
1997年05月至1999年05月 挂职东乡县人民 *** 副县长
1999年05月至2000年12月 省绿化委员会办公室副主任
2000年12月至2006年03月 省绿化委员会办公室专职副主任(正处级)
2006年03月至2009年03月 省林业厅计划财务处处长
2009年03月至今 省林业厅党组成员、副厅长。
邱水文,男,汉族,1964年2月生,江西进贤人,1984年7月参加工作,1987年6月加入中国 *** ,1984年7月毕业于江西农业大学林学系,大学本科、硕士研究生,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。
现任省林业厅党组成员、省森林公安局政委。协助厅长分管营造林、退耕还林、“森林城乡、绿色通道”建设、行政管理、接待 *** 、林业宣传和国有林场改革工作。协助分管森林公安工作。负责联系省人大、省政协的建议提案办理工作。具体分管部门:厅办公室、厅造林经营处、省林木种苗和林场管理局、省林业有害生物防治检疫局、省退耕还林办公室、中国绿色时报江西记者站、省林业科技实验中心、厅“森林城乡、绿色通道”建设领导小组办公室、省国有林场改革试点工作领导小组办公室。
1984年07月至1987年08月 江西农大林学系森林经理教研室助教
1987年09月至1990年07月 北京林业大学研究生学习,森林经理专业,硕士研究生
1990年08月至1996年01月 省林业勘察设计院室主任
1996年01月至1998年02月 省林业勘察设计院副院长
1998年02月至2000年12月 省林业勘察设计院副院长(借调厅计财处工作)
2000年12月至2004年02月 省林业厅计划财务处副处长
2004年02月至2006年02月 省林业厅计划财务处调研员
2006年02月至2009年04月 省林业厅办公室主任
2009年04月至今 省林业厅党组成员、省森林公安局政委
李晓浩,男,汉族,1962年12月生,广东新兴人, *** 党员,经济学博士。
现任江西省林业厅党组成员、省纪委驻林业厅纪检组长。协助厅长分管机关党务、纪检监察、湿地办、绿委办、稽查办(基金站)等工作,协助肖河巡视员分管造林绿化“一大四小”工程建设。
1991年06月至1998年03月 抚州师专团委书记(副处)
1998年03月至2000年12月 共青团抚州市委副书记、书记
2000年12月至2005年01月 广昌县委副书记、县长
2005年01月至2008年06月 广昌县委书记
2008年06月至2009年12月 崇仁县委书记
2009年07月至今 省林业厅党组成员、省纪委驻林业厅纪检组长
毛赣华,男,汉族,祖籍辽宁省新宾满族自治县,1955年11月出生于江西省赣州市,1973年2月参加工作,1976年8月加入中国 *** ,高级讲师,全国优秀教师,享受国务院特殊津贴。
现任江西省林业厅副巡视员。协助郭家副厅长分管人事教育、林业产权制度改革、干部培训工作。
1973年02月至1973年09月 江西共大油山分校黄坑口林场职工
1973年09月至1976年08月 江西共大总校林学系林学专业学生
1976年08月至1980年05月 江西共大油山分校教师
1980年05月至1984年02月 江西第一林校教师
1984年02月至1986年05月 江西第一林校党政办副主任、团委书记
1986年05月至1988年02月 江西第一林校党办主任、讲师
1988年02月至1993年12月 赣州林校副校长、党委委员
1993年12月至1995年12月 南昌林校校长、党委书记、高级讲师
1995年12月至2006年01月 省林业厅人事教育处处长
2006年01月至今 省林业厅副巡视员。
胡跃进,男,汉族,1958年10月生,黑龙江富锦人,1975年3月参加工作,1985年7月加入中国 *** ,省委党校在职研究生。
现任省林业厅总工程师,协助厅党组成员邱水文分管营造林工作。具体分管部门:省林业有害生物防治检疫局、省退耕还林办公室。具体协管部门:省林木种苗和林场管理局、省国有林场改革试点工作领导小组办公室。
1993年03月至1996年03月 省森林防火总指挥部办公室副主任
1996年03月至1997年09月 省森林防火总指挥部办公室专职副主任(正处级)
1997年09月至2000年12月 省林业厅林政资源保护管理处处长
2000年12月至2006年03月 省林业厅计划财务处处长
2006年01月至今 省林业厅总工程师(副厅级)
辛卫平,男,汉族,1964年4月出生,江西万载县人,1983年8月参加工作,1985年5月加入中国 *** ,华中农业大学农业经济管理专业在职大学毕业。
1981年09月至1983年08月 宜春农业学校学生
1983年08月至1985年07月 万载县高城乡干部
1985年07月至1993年03月 宜春行署、地委干部
1993年03月至2001年12月 宜春行署农办副科长、科长
2001年12月至2005年08月 宜春市委政研室副处级政研员、副主任
2005年08月至2008年12月 省委办公厅综合一处副处长、调研员
2008年12月至2010年12月 省森林公安局党委副书记、副局长(正处级)
2010年12月至今 省森林公安局党委副书记、局长(副厅级)
曹志远,男,汉族,1954年2月出生,1975年9月参加工作,1993年6月加入中国 *** ,江西中医学院毕业,大学本科。
现任省林业厅副巡视员。协助厅党组成员邱水文分管营造林工作。具体分管部门:厅“森林城乡、绿色通道”建设领导小组办公室。具体协管部门:厅造林经营处。
1975年09月至1976年07 月 余干县山塘公社赤脚医生
1976年07至1979年12月 江西中医学院中草药专业学生
1979年12月至1984年10月 德兴银山矿医院 中医师
1984年10月至1993年01月 省林业职工医院 医师、主治医师 副主任医师
1993年01月至1993年12月 省和平医院第一副院长(正科级) 主持医院全面工作
1993年12月至1995年12月 省和平医院 院长(副处级)、党委副书记
1995年12月至1996年06月 省和平医院 院长(副处级)、党委书记
1996年06月至1999年01月 省和平医院 院长(正处级)、党委书记
1999年01月至1999年07月 省和平医院院长(正处级)调防火办负责
1999年07月至2006年03月 省 *** 森林防火指挥部办公室专职副主任(正处级)
2006年03月至2012年04月 省林业厅造林经营处处长
2012年04月至今 省林业厅副巡视员。