昆明瀚森林业信息咨询有限公司怎么样?
昆明瀚森林业信息咨询有限公司是2012-06-28在云南省昆明市盘龙区注册成立的有限责任公司,注册地址位于云南省昆明市盘龙区金星小区172幢1单元501号。
昆明瀚森林业信息咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是915301035993076064,企业法人谭红云,目前企业处于开业状态。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
昆明瀚森林业信息咨询有限公司的经营范围是:林业信息咨询;企业管理咨询、经济信息咨询;企业营销策划;承办会议及商品的展览展示活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在云南省,相近经营范围的公司总注册资本为2000万元,主要资本集中在1000-5000万规模的企业中,共2家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看昆明瀚森林业信息咨询有限公司更多信息和资讯。
中国林业科学研究院林产化学工业研究所的历任所长
中国林业科学研究院林产化学工业研究所
樊建平
男 汉族云南省昆明市林业资质评审专家, 1920年1月生,河北武强人, *** 党员。
1938年参加革命,曾任林业部木材公司人事科长,秘书处副处长,中国林业科学研究院林业所造林室副主任云南省昆明市林业资质评审专家;1960年起任林化所长,党总支书记,党的核心小组组长。
全复 男 汉族,1960年3月前在中国林科院工作,1960年3月至1965年12月任林化所副所长,总支副书记,1965年12月调云南省昆明市工作。
张平 男 汉族,1924年1月生, *** 党员。
1966年4月前南京林学院工作,1966年4月来所工作任总支副书记,1979年3月调江苏省科委工作。
吴毅 男 汉族,1923年7月生,江苏扬中人, *** 党员,正局级待遇。
1941年10月参加新四军,1949年5月东北林业总局,1953年9月林业部,1956年10月河北大学学习,1960年9月北京林学院,1963年6月东北林学院,1978年6月至1983年5月任党委书记。
贺近格 男 汉族,1919年8月生,河南巩县人, *** 党员,研究员,硕士生导师,国家级津贴和早期回国专家。江苏省第五,六,七届人大代表。
1945年2月中央大学农业化学系毕业,1948年2月派往澳大利亚进修木材化学。1950年10月回国在中央农垦部工作,1960年来林化所工作,任所学术委员会副主任,1978年12月至1984年5月任所长。
王定选 男 汉族,1932年11月生,湘南汉寿人, *** 党员,研究员,博士生导师,国家级津贴和有突出贡献的中青年专家,江苏省劳动模范。
1962年初德国德累斯顿技术大学化学系毕业,同年6月来所工作,1978年12月任副所长,1984年5月至1990年1月任所长。
张宗和 男 汉族,1940年11月生,河北丰润人, *** 党员,研究员,博士生导师,国家级津贴和突出贡献中青年专家,全国劳动模范。
1964年8月东北林学院林产化工专业毕业来所工作,1980年6月至1987年4月任副所长,1990年1月至1993年3月任所长。
王超 男 汉族,1926年1月生,河南新安人, *** 党员,局级待遇。
1945年3月杭大太岳分校,晋冀鲁预军政大学,1947年4月中国人民 *** 任职,1957年11月水利部农田水利局,1962年农业出版社,1970年11月白龙江林管局,1979年4月中国林科院亚林所,1981年6月至1984年12月任所党委副书记。
蒋振先 男 汉族,1929年7月生,江苏江阴人, *** 党员,高级工程师。
1952年8月江苏省句容林校毕业,1958年8月北京农业大学农经系毕业留校工作,1970年8月中国农林科学院大寨服务队工作,1994年2月来所,1983年5月至1990年3月任所党委书记。
钟运猷 男 汉族,1941年3月生,广西钦州人, *** 党员,研究员。
1963年8月华南农学院林化专业毕业在林业部林产工业设计院工作,1970年12月黑龙江省林业设计院,1976年4月农林部设计院,1978年4月来所工作。1984年4月至1987年4月任副所长。
李宗来 男 汉族,1940年7月生,江苏连云港人, *** 党员,高级工程师。
1960年6月南京林校毕业,1965年7月南京林学院林化系毕业到云南省林业厅工作,1972年9月到广西南宁农林局,1978年5月来所工作。1987年4月至1993年3月任副所长。
王咸华 男 汉族,1939年9月生,江苏阜宁人, *** 党员,高级工程师。
1964年8月南京大学化学专业毕业到中科院兰州化学物理所工作,1982年8月来所工作,1987年4月至1990年4月任副所长,1990年6月调广西河池地区工作。
黄国兴 男 汉族,1933年8月生,浙江渚暨人, *** 党员,工程师。
1951年4月参加中国人民 *** ,1959年10月中国林科院人事处﹑林机所工作,1961年9月来所工作,1987年4月至1990年年4月任副所长。
吴在嵩 男 汉族,1935年7月生,江苏扬州人, *** 党员,研究员,博士生导师,享受国家级 *** 津贴。
1961年民主德国德累斯顿技术大学化学系毕业后到第二机械工业部第九研究院工作,1984年8月来所,1990年3月至1994年4月任所党委书记。
沈兆邦 男 汉族,1939年1月生,江苏太仓人, *** 党员,研究员,博士生导师,部级有突出贡献专家,享受国家级津贴。
1961年7月苏联列宁格勒森工学院化学系毕业来所工作,1982年至1984年前往瑞典,英国进修,1990年4月任副所长,1993年3月至2000年12月任所长。1997年4月至2000年12月任所党委书记。
陆德兴 男 汉族,1938年5月生,上海人, *** 党员,副局级。
1962年8月南京林学院林学系毕业到中国林科院林研所,1969年10月四机部410职工医院,1974年11月林化所,1985年1月南京能源工程学院,东南大学,1992年4月来所工作至1996年12月任副所长,1994年4月至1997年4月任所党委书记。
孙先玉 男 汉族,1957年1月生,山东胶县人, *** 党员,高级工程师。
1975年8月黑龙江省大海林林场,1982年7月东北林学院林化专业毕业到林化所工作,1993年3月至1996年12月任副所长。
储富祥 男 汉族,1963年9月生,江苏宜兴人, *** 党员,研究员,博士生导师,享受国家级津贴,首次国家“百千万”人才人员。
1983年7月毕业于南京大学化学系考入中国林科院硕士研究生,1986年8月硕士毕业留所工作,1991年8月博士研究生毕业。1996年12月任副所长,2001年1月至2004年1月任所长。2004年2月调至林科院任副院长。
昆明有哪些中专学校
1、云南经济管理职业学校,地址:云南省昆明市黑林铺海屯路296号
2、云南凯德(CAID)计算机专业培训学校,地址:昆明理工大学新迎校区(环城东路56号)
3、云南新华计算机中等专业学校,地址:昆明市西山区碧鸡关
4、云南省国防技校,地址:昆明市世博路8号(世博园正大门左侧250米)
5、昆明科技商务学校,地址:昆明东郊白沙河休闲公园旁
6、昆明宏程信息技术学校,地址:昆明市西华公园旁昆明宏程信息技术学校招办
7、昆明第二职业中等专业学校,地址:昆明市人民中路66号
8、昆明第一职业中专,地址:昆明市圆通街18号
9、云南国防技校,地址:昆明市世博路八号
10、云南国防工业职业技术学院,地址:昆明市学府路113号
11、云南省经济管理学校,地址:昆明市黄土坡海屯路296号
12、云南省贸易经济学校,地址:昆明市北郊黑龙潭公园北侧
13、云南省旅游学校,地址:云南省昆明市龙泉路268号
14、云南省林业学校,地址:云南省昆明市金殿穿金路1号
15、云南省医学高等专科学校,地址:昆明市平政街39号
16、云南省临沧地区技工学校,地址:临沧县风翔镇南屏南路1号
17、云南省水电十四局技工学校,地址:昆明东郊小哨水电十四局技工学校
18、云南省第三化工技工学校,地址:昆明市官渡区茨坝镇茨
19、昆明市第二商业技工学校,地址:昆明市滇池路6公里
20、云南省监狱管理局第一技工学校,地址:云南省开远市小龙潭矿务局中
昆明兆能林业资源开发有限公司怎么样?
昆明兆能林业资源开发有限公司是2010-12-13在云南省昆明市注册成立的有限责任公司(台港澳法人独资),注册地址位于云南省昆明市经济技术开发区经开路3号A19-8室。
昆明兆能林业资源开发有限公司的统一社会信用代码/注册号是9153010056316317XU,企业法人李国昌,目前企业处于开业状态。
昆明兆能林业资源开发有限公司的经营范围是:苗木种植、林竹种苗生产(以上经营范围未取得经营许可证不得经营;外商投资产业目录限制类、禁止类除外);林下经济作物种植、加工;牲畜、家禽养殖、加工;生态有机肥生产(以上经营范围限分公司经营);苗木、林竹种苗、林下经济作物、牲畜、家禽、生态有机肥、矿产品(铁矿石除外)的销售;园林、林业生态工程的设计、施工;上述项目相关技术的科研、服务,推广和咨询;木材、原木的批发(国家限制、禁止类除外)。在云南省,相近经营范围的公司总注册资本为895121万元,主要资本集中在100-1000万和1000-5000万规模的企业中,共1844家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看昆明兆能林业资源开发有限公司更多信息和资讯。